Auskünfte zu Jean-Pierre Rausis
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jean-Pierre Rausis
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005596088, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE - MAISON FARINET, à Saillon, CHE-110.407.409, fondation (No. FOSC 52 du 16.03.2021, Publ. 1005125426).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mariétan, Fernand, de Val-d'Illiez, à Monthey, président, avec signature collective à deux sauf avec le vice-président;
Décaillet, Roger-A., de Salvan et Vernayaz, à Berne, vice-président, avec signature collective à deux sauf avec le président;
Gollut, Jean-Blaise, de Massongex, à Saillon, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Mabillard, Gérard-Philippe, de Saillon, à Saillon, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Thurre, Charles Henri, de Saillon, à Saillon, président du conseil de fondation, avec avec signature collective à deux sauf avec la vice-présidente;
Mesot née Buchard, Alba, de Siviriez, à Saillon, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux sauf avec le président [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Gollut, Juliane, de Ollon, à Saillon, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente [précédemment: Roud, Juliane, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Rausis, Jean-Pierre, de Orsières, à Martigny, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Rossier, Marc André, de Saillon, à Saillon, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Publikationsnummer: HR02-1005545247, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Fondation Germaine COUSIN-ZERMATTEN, à Saint-Martin (VS), CHE-115.875.841, fondation (No. FOSC 49 du 12.03.2018, Publ. 4106281).
Nouvelle adresse:
Rue de l'Evouette 5, 1969 St-Martin VS.
Autres adresses:
c/o Jean-Pierre Rausis, Président, Rue des Follaterres 50, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pignat, André Noël, de Vouvry, à Sion, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Lévy, Bernard Maurice, ressortissant français, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Rausis, Jean-Pierre, de Orsières, à Martigny, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: à Savièse, membre du conseil de fondation, sans droit de signature];
Héritier, Julien, de Savièse, à Savièse, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Cousin, Germaine, de Saint-Martin (VS), à Saint-Martin (VS), membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Kuhn, Audrey, ressortissante française, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Rossier, Gaëtan, de Saint-Martin (VS), à Saint-Martin (VS), membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Schumacher, Kathleen, de Rüschegg, à Savièse, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publikationsnummer: HR02-1004719925, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Ecole de jazz et de musique actuelle du Valais EJMA, à Martigny, CHE-109.823.592, fondation (No. FOSC 53 du 18.03.2019, Publ. 1004590093).
Autres adresses:
Rue de la Dixence 10, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rausis, Jean-Pierre, de Orsières, à Uvrier (Sion), président du conseil de fondation et du bureau, avec signature collective à deux sauf avec le vice-président;
Burdet, Geneviève, de Montreux, à Collombey-Muraz, membre (du conseil), sans droit de signature;
Ganzer, Stéphane, de Sierre, à Veyras, membre (du conseil), sans droit de signature;
Girard, Fabien, de Martigny, à Monthey, membre (du conseil), sans droit de signature;
Gyps, Françoise, citoyenne française, à St-Légier-La Chiésaz (Saint-Légier-La Chiésaz), membre (du conseil), sans droit de signature;
Mabillard, Barbara, de Grimisuat, à Grône, membre (du conseil), sans droit de signature;
de Roten, Pierre-Christian, de Sion et Rarogne, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Gattlen, Sébastien, de Bürchen, à Sion, vice-président du conseil de fondation et du bureau, avec signature collective à deux sauf avec le président;
Genoud, François, de Sierre, à Sierre, président du conseil de fondation et du bureau, avec signature collective à deux sauf avec le vice-président [précédemment: vice-président du conseil de fondation et du bureau, avec signature collective à deux sauf avec le président];
Alter, Florian, de Bagnes, à Orsières, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Chevrier, Katia, de Evolène, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Cristina, Guy, de Monthey, à Monthey, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Lamon, Anthony, de Lens et Sierre, à Sierre, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Zufferey, Christian, de Anniviers, à Sierre, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Schwéry, Nicolas, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil et du bureau, directeur, avec signature collective à deux].